Minilua

11 Simples truques matemáticos

A matemática é algo extraordinário, mas para muitas pessoas também é uma área assustadora. Mas ela é tão logicamente exata que há muitos truques que podem facilitar a sua vida na hora de calcular: Veja alguns truques matemáticos que você pode usar no seu dia a dia.

Multiplique por 5

Para resolver rapidamente um múltiplo de 5, basta dividir o número por 2 e, em seguida, multiplica-lo por 10.

Multiplique por 4

Isto pode parecer óbvio, mas para fazer isso de cabeça, basta dobrar o número duas vezes. Algumas pessoas fazem isso de forma intuitiva e outras não.

Múltiplos de 3

Seu professor de matemática pode nunca ter-lhe dito, mas você pode verificar se um número é um múltiplo de 3 simplesmente verificando se a soma de seus dígitos é um múltiplo de três.

Regra da porcentagem

x% de y = y% de x. Um exemplo:

20% de 40 = 40% de 20

Calculando 15%

Se você precisa calcular 15% de qualquer número faça da seguinte forma: divida o número por 10 e então some mais a metade deste resultado.

Vamos exemplificar com o número 300:
300/10 = 30
30/ 2 = 15
30 + 15 = 45
Então 15% de 300 = 45

Multiplicação com números grandes

Se você tem números grandes para multiplicar e um deles é par, simplesmente divida por 2 o lado par e multiplique por 2 o outro número.
64 x 125, é o mesmo que:
32 x 250, que é o mesmo que:
16 x 500, que é o mesmo que:
8 x 1000 = 8000

Quadrados perfeitos

Você pode obter cada número quadrado somando os números ímpares. Aqui está o começo:
1 = 1 x 1
1 + 3 = 4 = 2 x 2
1 + 3 + 5 = 9 = 3 x 3
1 + 3 + 5 + 7 = 16 = 4 x 4…

Subtraindo qualquer número de 1000

Para subtrair qualquer número de 1000 use essa regra básica. Subtraia individualmente cada dígito de 9, com exceção do último, que você subtrairá de 10.
Exempo: 1000 – 723
7 de 9 = 2
2 de 9 = 7
3 de 10 = 7
Resposta: 277

Multiplicando por 1001

Qualquer número de três dígitos multiplicados por 1001 vai dar esse número duas vezes.

Ex: 456 x 1001 é 456456.

Multiplicando por 11

Para multiplicar um número de 2 dígitos por 11 imagine que há um espaço entre estes dois dígitos e, entre os dois, coloque o resultado da soma deles.

Ex: 72 x 11

7___2
7 + 2 = 9

Então 72 x 11 = 7_(7+2)_2 = 792

Mas, se a soma dos números resultar em um número com dois digitos proceda assim: some os dois números mais a esquerda e permaneça co os dois números mais a direita.

Ex: 95 x 11

9___5
9 + 5 = 14
9_(14)_5
(9+1)_4_5
Logo 95 x 11 = 1045

Regra do 72

Na matemática financeira esta é uma maneira rápida de descobrir quanto tempo vai demorar um investimento para dobrar tendo uma taxa anual fixa de retorno.
Por exemplo, R$ 100 investido em 10% levaria 7,2 (72/10) anos para dobrar e transformar-se em R$ 200. O mesmo investimento a uma taxa de 20% levaria 3,6 (72/20) anos para dobrar.